TA的每日心情 | 开心 2022-9-23 15:09 |
---|
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
超级版主
- 积分
- 10889
|
1 S; G3 J9 ?" ^+ m毕小彬
$ H8 G6 v6 M. j, H' \# w淡出政界一年多后,安徽官方首次确认了六安原市长毕小彬严重违纪一事。
, E; x. F3 W @7 K: \0 q7 V. I ?《安徽日报》7月16日报道,中国共产党安徽省第十届委员会第九次全体会议,于2019年7月15日在合肥召开。全会审议并通过了省纪委关于毕小彬同志严重违纪问题的审查报告,确认省委常委会之前作出的给予毕小彬同志留党察看一年处分。
4 y' B0 [+ n( I7 v: @, a另据公开消息,被留党察看一年的毕小彬,目前已担任中铁四局集团有限公司(以下简称“中铁四局”)投资总监一职,职级相当于正处。+ G& h, D3 A" g+ L, `* c1 Z
中铁四局官网6月10日消息,近日,中铁四局长三角区域指挥部2019年度营销生产一体化会议在苏州召开。会议由局长三角区域指挥部党工委副书记邓伟民主持,局副总经理耿锦、局副巡视员张建场、局
6 O+ P5 v4 L1 m1 [, n7 Z$ X投资总监毕小彬* I8 F. Q; X: B9 |9 v8 h
、局副总经济师兼市场营销部部长杨辉、局工管中心副主任钱钧等参加会议。" v* S- j9 y$ T* W
据澎湃新闻此前报道,2017年12月以来,因存在违反生活纪律等严重违纪问题,毕小彬遭遇仕途滑铁卢,并最终在2019年1月告别政界。" a; Z; p7 e0 E' N$ d5 g; V: \
2017年12月4日,安徽省换届工作领导小组办公室在六安市委机关报《皖西日报》上发布公示,毕小彬以六安市长的身份,被统一公示为十三届全国人大代表推荐人选。
& z3 X K: W" U3 ~: c+ b8 ]. D公示表示,如有情况需要反映,请于2017年12月8日前向安徽省换届工作领导小组办公室书面或口头反映,并附上了相关联系方式。
% A+ ~+ o+ J4 r公示发布两周后,毕小彬被免去六安市长职务。% l0 K0 g4 V7 v5 D6 L$ F9 n3 e
据《皖西日报》报道,2017年12月18日上午,六安市召开市级领导干部会议,安徽省委常委、六安市委书记孙云飞主持会议。安徽省委组织部常务副部长何军宣布省委关于六安市政府主要领导职务调整的决定:叶露中同志任六安市委委员、常委、副书记,毕小彬同志不再担任六安市委副书记、常委、委员;提名叶露中为六安市市长候选人,免去毕小彬六安市市长职务,并按照有关法律规定办理。
* ^% X y; s2 N/ `! ]0 }; o2017年12月20日,六安市人大常委会通过了关于接受毕小彬辞去市长职务请求的决定。决定称,因工作调整,毕小彬提出辞去六安市长职务。
2 S B5 N3 L8 B; D& \6 e! Y被免去六安市长职务后,毕小彬以保留正厅长级待遇的形式调任安徽省农科院副院长。
. [0 _ Y9 z! Q& }2018年1月9日,安徽省农科院官网更新后的领导成员名单显示,毕小彬2017年12月担任省农科院党委委员、副院长,享受正厅长级待遇,负责科技服务、科技扶贫等方面工作。
+ r9 _6 P: U" e& G6 d u! b: b2018年12月4日,安徽省农科院官网领导成员一栏再度更新,原排名最后的毕小彬的简介及分工被撤下。: X) c$ X2 c! U* t3 `1 m
2019年1月21日,中铁四局党委宣传部相关负责人向澎湃新闻证实,毕小彬已调入中铁四局工作,级别降为正处。
2 x7 D( i$ r) y; g% `# l; Z. }8 _中铁四局隶属于央企中国中铁股份有限公司,是一家具有综合施工能力的大型建筑企业,总部位于安徽合肥。据该公司官网介绍,中铁四局拥有铁路、建筑、市政公用、公路工程四项特级资质,以及铁道行业甲二级、建筑、市政、公路行业四项甲级设计资质,同时拥有国外工程承包资质和对外经营权,员工总数23000余名。9 S) P7 h' {2 \) l/ X, |
毕小彬与中铁四局早有渊源。
: Z b0 @; S! F+ P1 u# i2 k2010年10月,毕小彬担任安徽省江北产业集中区管委会主任。通过招商,中铁四局投资28亿元承建集中区起步区一期5.7平方公里基础设施项目。# ~4 g: ?# z R2 A% Y
2017年6月12日,六安市与中铁四局、中铁光大股权投资基金管理(上海)有限公司签署六安市体育中心PPP项目合同,时任六安市长毕小彬、中铁四局总经理王传霖等参加签约仪式。六安市体育中心总投资7.78亿元,是六安市重点工程。0 I3 ]& U. N k" V2 ~5 y, l: T
据人民网地方领导资料库资料,毕小彬,男,汉族,安徽怀宁人,1966年3月出生,1986年7月加入中国共产党,同月参加工作,中央党校经济管理专业毕业,研究生学历。- i' Q' V" d; A& K' I7 U; Q7 r
毕小彬曾长期在安徽省财政厅工作,从科员做起,历任省直财务处副处长、行政处处长、预算处处长,2003年9月任副厅长、党组成员,跻身副厅级。
; Y2 W% |* X2 E6 w3 R# x2008年12月,毕小彬外放地方任蚌埠市委副书记,此后历任蚌埠经济开发区党工委第一书记、安徽省江北产业集中区管委会主任等职务。2012年2月,毕小彬调至六安,一直担任六安市委副书记、市长至2017年12月。 |
|